公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
编辑维护
4675
项目简介
上海瑞一医药科技股份有限公司主要从事为国内外著名制药公司提供创新药的定制研发生产服务,主要产品为创新药医药中间体。
融资历史
工商信息
工商全称 | 上海瑞一医药科技股份有限公司 | 英文全称 | Shanghai Ruiyi Medical Technology Co.,Ltd. |
法定代表人 | 薛嵩 | 成立时间 | 2006-05-19 |
注册地址 | 上海市闵行区剑川路951号综合业务楼3层3087室 |
团队成员
耿作成
董事长&董事
耿作成先生:中国国籍,无境外永久居留权。 1960年出生,硕士学历。 1983年8月至1991年12月就职于北京军区空军后勤部,担任卫生处副营职助理。 1988年9月至1990年9月就职于北京卫生学校,担任制药厂分厂厂长;1991年12月至2002年3月,就职于中国医药工业公司,担任有关处室主任科员、副处长、处长;1994年5月至1994年7月,就职于中国医药工业公司,担任驻莫斯科办事处负责人;1994年12月至1996年9月,就职于海南康龙药业有限公司,担任副董事长;1994年12月至1995年12月,就职于海南华美生物有限公司,担任副董事长;2002年3月至2003年5月,就职于中国医药工业公司,担任总经理助理;2002年6月至2003年3月,就职于北京中顺制药厂,担任厂长;2003年1月至2005年12月,就职于中国非处方药物协会(CNMA),担任常务理事;2002年5月至2008年1月,就职于北京中欣医药经营公司,担任总经理;2003年5月至2010年5月,就职于中国医药工业公司,担任副总经理、党委委员;2006年12月至2009年6月,就职于中国医药创新促进会(原中国医药科研开发促进会),担任副会长;2005年6月至2009年7月,就职于湖北怡宝国际医药有限公司,担任董事长;2007年6月至2009年7月,就职于中国医药工业公司,担任天津分公司董事长;2008年2月至2010年5月,就职于中国医药工业公司,担任北京销售分公司总经理;2010年5月至2018年3月,就职于中国医药对外贸易公司,担任副总经理;2010年9月至2018年3月,就职于VCP药品股份公司(越南),担任董事长;2011年1月至2018年3月,就职于中国医药集团(越南)制药有限公司,担任总经理;2018年4月至今,担任中钰资本管理(北京)有限公司,担任实业板块合伙人;2018年7月至今,就职于武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司,担任董事;2018年8月至今,就职于成都安蒂康生物科技有限公司,担任董事;2018年9月至今,就职于江苏汉晨药业有限公司,担任董事;2019年2月至今,就职于上海瑞一医院科技股份有限公司,担任董事;2019年12月至今,就职于北京春闱科技有限公司,担任董事。
薛嵩
董事长&董事&总经理
薛嵩先生,中国国籍,无境外永久居留权。 1982年1月出生,本科学历。 2006年5月至2015年9月,担任瑞一有限执行董事、董事长、总经理。 2015年9月至今,担任瑞一科技董事长、总经理、核心技术人员。 2010年8月至2015年7月,担任中华全国青年联合会第十一届委员会委员,江苏省海门市青联副主席。 2011年8月被评为“YBC全国青年创业之星”。
代峥嵘
董事
代峥嵘女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年7月出生,硕士研究生学历,高级会计师,国际注册内部审计师(CIA)。 1988年12月至1994年8月,担任四川泸天化集团仪表工程师。 1994年8月至1998年1月,担任上海长城汽车服务有限公司财务总监。 1998年1月至2008年11月,担任上海巴士实业(集团)股份有限公司集团审计部经理助理。2008或11年月至2010年11月,担任中国长城工业上海公司财务总监。 2010年11月至今,担任上海市天宸股份有限公司总会计师、董事。 2015年9月至今,担任公司董事。
相关文章
11家企业市值超过20亿元。
39家企业去年净利润超3000万元。
瑞一科技主要从事为国内外著名制药公司提供创新药中间体的定制研发、生产、服务,主要产品为创新药医药中间体。
TOP100的企业中,有6家企业市值超过30亿元。
行业资讯
复杂的深水区,剧变的外部环境,医院左右为难。
医疗圈出现一支上海交大系。
但冲动是魔鬼。
宠物看病贵,为何宠物医院还不盈利?
认证成员
我要认证
认证成员可维护项目信息,并可享合作对接权益
暂无认证用户