公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
云天化
云南云天化股份有限公司
成立时间:1997年所在地:云南省
机构介绍
云天化集团有限责任公司是以化肥及现代农业、玻纤新材料为主业,石油化工、磷矿采选及磷化工、商贸及制造服务、产业金融等业务板块多元发展的国有综合性产业集团。
投资领域
传统制造
消费电商
本地生活
金融
企业服务
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共11个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
传统制造 | 2023-06 | A轮 | 金额未透露 | - | |
消费电商、本地生活 | 2021-04 | 天使轮 | 金额未透露 | - | |
传统制造 | 2020-07 | 并购/合并 | 9.38亿人民币 | - |
基金管理人
共0个
暂无数据
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共6位
张文学
党委书记、董事长
张文学,男,1963年6月生,汉族,云南石屏人。1984年7月参加工作,1984年3月入党,在职硕士,高级经济师。现任云天化集团有限责任公司党委书记、董事长。
胡 均
党委副书记、副董事长、总经理
胡均,男,1970年1月生,汉族,四川泸州人。1991年7月参加工作,2005年6月加入中国共产党,大学本科,高级工程师,现任云天化集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。
朱明松
党委常委、副董事长
朱明松,男,1962年1月生,汉族,云南绥江人。1984年12月入党,1982年8月参加工作,在职硕士,高级工程师,现任云天化集团有限责任公司党委常委、副董事长。
陇贤君
云天化集团党委副书记、工会主席
陇贤君,男,1964年4月出生,彝族,云南镇雄人。1988年7月入党,1988年7月参加工作,硕士研究生学历,副编审职称。现任云天化集团有限责任公司党委副书记、工会主席、董事。
刘和兴
党委常委、副总经理、董事
刘和兴,男,1968年11月生,汉族,云南宣威人。1990年7月参加工作,1999年12月入党,大学学历,高级工程师。现任云天化集团有限责任公司党委常委、副总经理、董事。
联系方式
官网:-
电话:0871-66242631
邮箱:-
地址:昆明市滇池路1417号